io debbo notare che i | ministri | dimissionari non hanno mai cessato dall'esercitare il loro |
X Legislatura – Tornata del 17 maggio 1869 -
|
Camera ha sempre ritenuto che i | ministri | dimissionari, i quali poi rimangono al potere nella |
X Legislatura – Tornata del 17 maggio 1869 -
|
a dirci: evidentemente voi dovete uscirne o non ministri, o | ministri | col convincimento di avere l'appoggio della Camera. |
XI legislatura – Tornata del 17 giugno 1873 -
|
poi ai | ministri | degli altri culti se essi si trovano nelle medesime |
VIII legislatura – Tornata del 15 dicembre 1863 -
|
culti se essi si trovano nelle medesime condizioni che i | ministri | del culto cattolico, io credo che avrebbero diritto come |
VIII legislatura – Tornata del 15 dicembre 1863 -
|
relatore. I | ministri | hanno la precedenza. |
XV Legislatura − Tornata del 7 marzo 1883 -
|
pare che i | ministri | abbiano risposto come dovevano. |
XIII legislatura – Tornata dell’11 marzo 1880 -
|
sentito parlare, signori, dall'altra parte della Camera di | ministri | per tanti anni tollerati. Rispondo ai colleghi dell'altra |
XI legislatura – Tornata del 17 giugno 1873 -
|
della Camera, che hanno detto male. Essi dovevano dire: | ministri | per tanti anni combattuti da loro. Ciò malgrado, il |
XI legislatura – Tornata del 17 giugno 1873 -
|
dei | ministri | abbiano abusato di questa influenza. |
XVII Legislatura – Tornata del 10 marzo 1891 -
|
Sineo, che consiste nel sostituire alle parole «i | ministri | del culto aventi curai d'anime» queste altre: «i ministri |
XI Legislatura – Tornata del 27 marzo 1871 -
|
ministri del culto aventi curai d'anime» queste altre: «i | ministri | del culto che posseggono benefizi od assegnamenti a carico |
XI Legislatura – Tornata del 27 marzo 1871 -
|
L'una è dell'onorevole Sineo che, invece delle parole «i | ministri | dei culti aventi cura d'anime,» vorrebbe si dicesse: «i |
XI Legislatura – Tornata del 27 marzo 1871 -
|
dei culti aventi cura d'anime,» vorrebbe si dicesse: «i | ministri | dei culti che posseggono benefici o ricevono assegnamento |
XI Legislatura – Tornata del 27 marzo 1871 -
|
il Re nomina i | ministri | sull'indicazione del Parlamento. |
XXIV legislatura – Tornata del 19 giugno 1919 -
|
attendo dagli onorevoli signori | ministri | una risposta adeguata. |
XI Legislatura – Tornata del 24 gennaio 1871 -
|
mandato via come si mandavano via i | ministri | delle finanze. |
XVII Legislatura – Tornata del 10 marzo 1891 -
|
verranno i | ministri | da Torino, dove non avrebbero dovuto andare, |
X legislatura – Tornata del 27 maggio 1867 -
|
applauso, al quale hanno partecipato anche gli onorevoli | ministri | — Applausi fragorosi hanno accolto pure il voto degli |
XXIV Legislatura – Tornata del 20 maggio 1915 -
|
fragorosi hanno accolto pure il voto degli onorevoli | ministri | deputati) |
XXIV Legislatura – Tornata del 20 maggio 1915 -
|
agli onorevoli | ministri | se e quando intendano rispondere a queste interrogazioni. |
XV legislatura – Tornata del 7 giugno 1883 -
|
accuse non sono solamente dirette contro i | ministri | presenti e passati, ma ancora contro lo stesso Parlamento, |
VIII Legislatura – Tornata del 6 aprile 1865 -
|
contro lo stesso Parlamento, cui spetta tenere a segno i | ministri | sì nelle cose di finanza che in tutto il resto. Non |
VIII Legislatura – Tornata del 6 aprile 1865 -
|
presidente del Consiglio dei | ministri | e ministro per l'interno. Questi sono fatti. |
IX Legislatura – Tornata dell'11 febbraio 1867 -
|
in piedi. Anche I | ministri | e gli onorevoli deputati sorgono in piedi) |
XXIII legislatura – Tornata del 10 febbraio 1910 -
|
presidente del Consiglio dei | ministri | e ministro per l'interno. Non ho difficoltà. |
X legislatura – Tornata del 19 giugno 1867 -
|
presidente del Consiglio dei | ministri | e ministro per gli affari esteri. Domando la parola. |
X Legislatura – Tornata del 17 maggio 1869 -
|
dunque rinnovo caldamente le mie raccomandazioni ai due | ministri | qui presenti, ed anche a quello dei lavori pubblici, perchè |
XIII Legislatura – Tornata del 21 gennaio 1879 -
|
già presentata fin dal 3 dicembre scorso anno dai due | ministri | dei lavori pubblici e delle finanze, sia messa in |
XIII Legislatura – Tornata del 21 gennaio 1879 -
|
hanno veduto passarsi davanti Ministeri d'ogni partito, e | ministri | succedere a ministri e tutti fare promesse e tutti a questo |
XV Legislatura − Tornata del 7 marzo 1883 -
|
davanti Ministeri d'ogni partito, e ministri succedere a | ministri | e tutti fare promesse e tutti a questo promesse venir meno |
XV Legislatura − Tornata del 7 marzo 1883 -
|
gli onorevoli | ministri | a comunicare questa domanda d'interrogazione al ministro |
XII legislatura – Tornata del 1 maggio 1876 -
|
trattasi dei ministri, io sento il dovere di dire: voi | ministri | foste provvidi ed umani nei rivelarci il male e proporci un |
XIV Legislatura – Tornata del 9 marzo 1881 -
|
reiterati applausi — | Ministri | e deputati sorgono in piedi al grido di: “Viva il Re!”) |
XXIV Legislatura – Tornata del 20 maggio 1915 -
|
abbiamo visto nel mutarsi dei | ministri | in questi ultimi tre anni un continuo cangiamento di |
VIII legislatura – Tornata del 26 giugno 1863 -
|
studi, e abbastanza maturi, da vari | ministri | già se ne fecero per questa applicazione. |
XVIII Legislatura – Tornata del 9 febbraio 1893 -
|