onorevole Imbriani, che io condanno tanto il sindaco che | firma | il manifesto suo, quanto il sindaco che firma il manifesto |
XVII Legislatura – Tornata del 10 marzo 1891 -
|
sindaco che firma il manifesto suo, quanto il sindaco che | firma | il manifesto dell'onorevole Bonghi. |
XVII Legislatura – Tornata del 10 marzo 1891 -
|
che il difetto della | firma | del segretario, a riscontro del nome di ciascun votante |
XI legislatura – Tornata del 24 aprile 1872 -
|
per se solo, irregolarità influente, quando vi sta la | firma | di uno degli scrutatori; circostanza questa non contestata |
XI legislatura – Tornata del 24 aprile 1872 -
|
siccome negli atti della sezione di Castel Trinità c'è la | firma | del presidente Leonzio La Bianca, le due firme non hanno |
VIII Legislatura – Tornata del 20 novembre 1862 -
|
di legge per le quali il ricorso non è valido senza la | firma | dell'avvocato. Che valore ha la facoltà di fare a meno |
XXII Legislatura – Tornata del 1 marzo 1907 -
|
compilazione della memoria, se il ricorso è nullo senza la | firma | dell'avvocato! O questa specie di ricorsi debbono |
XXII Legislatura – Tornata del 1 marzo 1907 -
|
specie di ricorsi debbono dichiararsi ricevibili senza la | firma | dell'avvocato, o la disposizione che si introduce non ha |
XXII Legislatura – Tornata del 1 marzo 1907 -
|
121 del regolamento 25 agosto 1870 che porta la | firma | dell'onorevole Sella, dice la stessa cosa. |
XI Legislatura – Tornata dell’11 dicembre 1872 -
|
Non voleva dir altro, se non che, io rifiutai la mia | firma | a questa proposta. |
VIII Legislatura – Tornata del 6 aprile 1865 -
|
Tralascio la questiono pregiudiziale relativa alla | firma | del guardasigilli. |
XV legislatura – Tornata del 9 febbraio 1884 -
|
verissimo che egli come cittadino aveva posta la sua | firma | sotto un manifesto elettorale, nel quale c'erano |
XVII Legislatura – Tornata del 10 marzo 1891 -
|
ci fu presentato per la | firma | quest'ordine del giorno, ne presi lettura, e trovai che la |
VIII Legislatura – Tornata del 6 aprile 1865 -
|
dall'onorevole collega, Tedeschi, ritiro anche io la mia | firma | dal detto ordine del giorno puro e semplice. |
XI legislatura – Tornata del 20 marzo 1873 -
|
a tenere uno degli scrutatori apponendovi la propria | firma | e facendola apporre al segretario, è stata apposta |
IX Legislatura – Tornata del 22 novembre 1865 -
|
apporre al segretario, è stata apposta unicamente la | firma | di uno degli scrutatori, ma è stata ommessa quella del |
IX Legislatura – Tornata del 22 novembre 1865 -
|
ministro delle finanze, annunzio che io ritiro la mia | firma | dalla proposta dell'ordine del giorno puro e semplice. |
XI legislatura – Tornata del 20 marzo 1873 -
|
di esse porta la | firma | di otto elettori, le quali firme son legalizzate dal |
IX Legislatura – Tornata del 22 novembre 1865 -
|
le demissioni, e che deve con dispiacere proporre alla | firma | del Re il decreto che gli dà facoltà di sedere nella |
X legislatura – Tornata del 27 maggio 1867 -
|
mi terrei onoratissimo che la | firma | dell'onorevole Bonghi stesse a lato della mia; solamente, |
XV Legislatura − Tornata del 7 marzo 1883 -
|
di aver disposto perchè senza indugio venga sottoposto alla | firma | sovrana il relativo decreto.» |
X legislatura – Tornata del 27 maggio 1867 -
|
però pregherei gli onorevoli Buini e Pantano di mettere la | firma | al mio emendamento, perchè esso mi sembra più concreto. |
XXIV legislatura – Tornata del 1 luglio 1914 (2a) -
|
supponendo che io non mi riterrei onorato di vedere la sua | firma | nell'ordine del giorno che io ho presentato; poiché anzi io |
XV Legislatura − Tornata del 7 marzo 1883 -
|
guerra. Dichiarai allora che io non poteva apporre la mia | firma | al bilancio del 1873, se non veniva adottata una parte |
XI legislatura – Tornata del 17 giugno 1873 -
|
una scheda bianca, che porterà Il timbro della sezione, la | firma | d'uno degli scrutatori e dei rappresentanti dei candidati. |
XXIII Legislatura – Tornata del 18 maggio 1912 -
|
questo documento che porta la | firma | di quest'agente del potere esecutivo, ossia del direttore |
XV legislatura – Tornata del 13 aprile 1886 -
|
ho avuto l'onore di sottoporre questa mattina stessa alla | firma | di S. M. il Re il decreto col quale il Governo viene |
IX legislatura – Tornata del 23 dicembre 1865 -
|
raccomandare alla Camera la petizione n° 12,880 portante la | firma | di 3639 cittadini della provincia di Mantova. Prego la |
X legislatura – Tornata del 7 aprile 1870 -
|
del verbale dell'ufficio provvisorio di Tresnuraghes la | firma | del segretario, il risultato delle operazioni, unicamente |
XI legislatura – Tornata del 24 aprile 1872 -
|
la somma primitiva. A quest'oggetto ho già apposto la | firma | ad un ordine del giorno che svolgerà l'onorevole mio |
X legislatura – Tornata del 7 aprile 1870 -
|
ministro dell'interno, perchè quel documento porta la | firma | di un funzionario che dipende dal ministro dell'interno, |
XV legislatura – Tornata del 13 aprile 1886 -
|
atti della mia amministrazione fu quello di presentare alla | firma | di Sua Maestà il Re un decreto per promozione, che invero |
XVIII Legislatura – Tornata del 27 febbraio 1894 -
|
dell'estratto, che viene presentato, il riscontro con una | firma | originale ed autentica, la quale esista nell'ufficio di chi |
X legislatura – Tornata del 19 giugno 1867 -
|
credono in istato, in condizione di potere legalizzare la | firma | dei parroci: ce ne saranno altri invece i quali diranno che |
X legislatura – Tornata del 19 giugno 1867 -
|
che tutti i crediti dipendenti da chirografi, portanti la | firma | del de cuius, non sottoposti alla formalità della |
XXI legislatura – Tornata del 22 dicembre 1901 -
|
al parroco, depositario di detti libri. Ma allorchè la | firma | del parroco vuol essere legalizzata, quale sarà l'autorità |
X legislatura – Tornata del 19 giugno 1867 -
|
momento sottoscrive un protocollo in cui s'impegna la | firma | del paese. |
XIII Legislatura – Tornata del 19 marzo 1877 -
|
nomina delle guardie affidata al prefetto vuol dire che la | firma | del prefetto sarà apposta al decreto di nomina delle |
XIII Legislatura – Tornata del 21 gennaio 1879 -
|
ritenerlo come destituito d'ogni autorità, negando alla | firma | di un capo di Gabinetto persino il carattere ufficiale. A |
XIII Legislatura – Tornata del 3 aprile 1878 -
|
che era desiderato da tutti. Per questo ho apposto la mia | firma | all'ordine del giorno che afferma la giustizia e l'urgenza |
XV legislatura – Tornata del 17 dicembre 1885 -
|
che lo rappresenterà colà, e, dopo ottenuta la sua | firma | all'atto di citazione, deve ritornare a Torino per farne la |
VIII Legislatura – Tornata del 16 febbraio 1865 -
|